Categories:

5 truques de matemática que vão explodir sua mente

Truques de matemática que irão facilitar a sua vida

Você está pronto para dar um salto nas suas habilidades matemáticas ? Esses truques matemáticos simples podem ajudar você a realizar cálculos de maneira mais rápida e fácil. Eles também são úteis se você quiser impressionar seu professor, pais ou amigos.

Cálculos mentais é uma habilidade que pode ser adquirida se treinarmos, também existem pessoas verdadeiras calculadoras humanas que são raras no mundo. Ver a matéria Calculadoras humanas : https://pt.wikipedia.org/wiki/Calculadora_humana.

Médicos também recomenda a prática do calculo mental para manter a mente sempre jovem .

Truques para crianças aprenderem a tabuada de multiplicar de maneira rápida

 

01
Truque para multiplicar números grandes de cabeça

Um dos maiores desafios é fazer contas de multiplicar com números grades de 2 ou 3 dígitos. Para facilitar o processo digamos que você queira multiplicar  1200 x 32 . Então comece dividir a primeira parcela por e multiplica a segunda por 2 até que fique fácil a multiplicação. :

1200 x 32 = 600 x 64 = 300 x 128 = 150 x 256  75 x 512

resposta = 38400

 

Este simples quebra-cabeça matemático está enlouquecendo os usuários do Facebook

 

02

Calcule rapidamente o quadrado de um número

 

O truque só se aplica quando queremos calcular o quadrado de um número de dois dígitos que termine em 5. Faça o seguinte :

Multiplique o primeiro dígito por ele mesmo + 1, e no final, acrescente 25.

Exemplo :

03

Multiplicação por 11

Digamos que você queira multiplicar 62 x 11.

Some os dois dígitos  6+ 2= 8

Então o coloque o resultado no meio dos dois dígitos:

resultado = 682

4

Seis dígitos se tornam três

Pegue qualquer número de três dígitos e escreva-o duas vezes para fazer um número de seis dígitos. Exemplos incluem 371371 ou 552552.
Divida o número por 7.
Divida por 11.
Divida por 13 (a ordem em que você faz a divisão não é importante).
A resposta é o número de três dígitos

Exemplos : 371371 lhe resultado é  371 ou 552552 o resultado é 552.

Um truque relacionado é pegar qualquer número de três dígitos.
Multiplique por 7, 11 e 13.
O resultado será um número de seis dígitos que repete o número de três dígitos.

Exemplo : 456 se torna 456456.

5

Para facilitar a memorizar o numero  Pi

Para lembrar os primeiros sete dígitos de pi , conte o número de letras em cada palavra da sentença em inglês:

“How I wish I could calculate pi.”

3 1 4 1 5 9 2

Isso dá 3,141592

s 6, dobre o sexto dedo, dando uma resposta de 54.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *